FOCUSALUD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Albacete, 21
Código Postal 28292
Municipio Galapagar
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOCUSALUD SL
CIF B88449251
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Educación terciaria no universitaria
Fecha de Constitución 23/07/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FOCUSALUD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOCUSALUD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Merino Palacios David | Administrador Unico | 14/06/2022 | 17/02/2023 |
Merino Palacios David | Liquidador | 17/02/2023 | 17/02/2023 |
Merino Palacios David | Administrador Solidario | 14/08/2019 | 14/06/2022 |
Muñoz Budia Adrian | Administrador Solidario | 14/08/2019 | 14/06/2022 |
ACTOS BORME DE FOCUSALUD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39552 , F 82, S 8, H M 702128, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39552 , F 82, S 8, H M 702128, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39552 , F 82, S 8, H M 702128, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39552 , F 82, S 8, H M 702128, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39552 , F 82, S 8, H M 702128, I/A 2 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39552 , F 82, S 8, H M 702128, I/A 2 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39552 , F 82, S 8, H M 702128, I/A 2 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39552 , F 80, S 8, H M 702128, I/A 1 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
Dirección:C/ ALBACETE 21 (GALAPAGAR)
Comienzo de operaciones:23/07/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EDUCACION TERCIARIA NO UNIVERSITARIA. IMPARTICION, REALIZACION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE CURSOS DE FORMACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39552 , F 80, S 8, H M 702128, I/A 1 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28