FOCHE HOME SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Acera del Darro, 40
Código Postal 18005
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOCHE HOME SL
CIF B19611771
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/04/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario CONSTRUCCIONES FRAN-OSMER SL
VINCULACIONES DE FOCHE HOME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOCHE HOME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES FRAN-OSMER SL | Socio Unico | 22/01/2018 | 19/01/2024 |
Foche Cruz Francisco | Administrador Unico | 25/04/2016 | 19/01/2024 |
Foche Mayas Francisco Jose | Apoderado Solidario | 23/11/2018 | 19/01/2024 |
Foche Mayas Laura | Apoderado Solidario | 23/11/2018 | 19/01/2024 |
Foche Mayas Maria De Las Mercedes | Apoderado Solidario | 23/11/2018 | 19/01/2024 |
Foche Mayas Oscar | Apoderado Solidario | 23/11/2018 | 19/01/2024 |
Francisco Foche Cruz | Liquidador | 19/01/2024 | 19/01/2024 |
Francisco Foche Cruz | Administrador Unico | 19/01/2024 | |
Foche Cruz Francisco | Socio Unico | 25/04/2016 | 22/01/2018 |
ACTOS BORME DE FOCHE HOME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 148, S 8, H GR 48128, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 148, S 8, H GR 48128, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 148, S 8, H GR 48128, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 148, S 8, H GR 48128, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 147, S 8, H GR 48128, I/A 3 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-18
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 147, S 8, H GR 48128, I/A 2 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 147, S 8, H GR 48128, I/A 1 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 147, S 8, H GR 48128, I/A 1 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-18
Dirección:C/ ACERA DEL DARRO 40 (GRANADA)
Comienzo de operaciones:21/04/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividad principal: 6832 (gestión y administración de la propiedad inmobiliaria). Otras actividades:4110 (promoción inmobiliaria)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 147, S 8, H GR 48128, I/A 1 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-18