FOAP SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Rius I Taulet, 27
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social FOAP SA
CIF A08714693
Capital Social 240104.33 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FOAP SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOAP SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aymerich Aroca Joan | Liquidador | 22/01/2020 | 22/01/2020 |
Aymerich Aroca Joan | Administrador Unico | 12/05/2017 | 22/01/2020 |
Aymerich Lacruz Gloria | Apoderado | 11/01/2013 | 22/01/2020 |
Aymerich Aroca Joan | Administrador Unico | 03/02/2012 | 12/05/2017 |
ACTOS BORME DE FOAP SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 34, S 8, H B 33764, I/A 14 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 34, S 8, H B 33764, I/A 14 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 34, S 8, H B 33764, I/A 14 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 34, S 8, H B 33764, I/A 13 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Aumento de capital: | 180.003,12 | Euros |
Capital Actual: | 240.104,33 | Euros |
Porcentaje: | 299,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 33, S 8, H B 33764, I/A 12 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 32, S 8, H B 33764, I/A 11 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
- DECLARACION DE PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 31, S 8, H B 33764, I/A 10 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 31, S 8, H B 33764, I/A 9 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08