FMG E HIJOS ASESORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Goya, 118
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FMG E HIJOS ASESORIA SL
CIF B83887323
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 29/01/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FMG E HIJOS ASESORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FMG E HIJOS ASESORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Collado Fernando | Administrador Solidario | 06/10/2017 | 07/04/2021 |
Martin Collado Fernando | Liquidador Solidario | 07/04/2021 | 07/04/2021 |
Martin Collado Maria | Administrador Solidario | 06/10/2017 | 07/04/2021 |
Martin Collado Maria | Liquidador Solidario | 07/04/2021 | 07/04/2021 |
Martin Garcia Fernando | Apoderado | 21/11/2014 | 07/04/2021 |
Briz De Labra Ricardo | Administrador Unico | 06/10/2017 |
ACTOS BORME DE FMG E HIJOS ASESORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19642 , F 145, S 8, H M 345400, I/A 5 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19642 , F 145, S 8, H M 345400, I/A 5 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19642 , F 145, S 8, H M 345400, I/A 5 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19642 , F 145, S 8, H M 345400, I/A 5 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19642 , F 144, S 8, H M 345400, I/A 4 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19642 , F 144, S 8, H M 345400, I/A 4 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19642 , F 144, S 8, H M 345400, I/A 4 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19642 , F 143, S 8, H M 345400, I/A 3 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28