FLYSTUDIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Belgica, 20
Código Postal 07180
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLYSTUDIOS SL
CIF B57996217
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 18/11/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FLYSTUDIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLYSTUDIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armenteros Castells Andrea | Apoderado Mancomunado | 20/02/2018 | 25/08/2020 |
Garcia De La Calle Gloria | Apoderado Mancomunado | 20/02/2018 | 25/08/2020 |
Mairata Castells Alejandro | Administrador Unico | 15/02/2019 | 25/08/2020 |
Mairata Castells Alejandro | Liquidador | 25/08/2020 | 25/08/2020 |
Mairata Castells Marc | Apoderado Mancomunado | 20/02/2018 | 25/08/2020 |
Garcia De La Calle Gloria | Administrador Mancomunado | 06/03/2018 | 15/02/2019 |
Mairata Castells Alejandro | Administrador Mancomunado | 06/03/2018 | 15/02/2019 |
Mairata Castells Marc | Administrador Mancomunado | 06/03/2018 | 15/02/2019 |
Mairata Castells Alejandro | Administrador Unico | 15/12/2016 | 06/03/2018 |
Armenteros Castells Andrea | Apoderado Solidario | 15/12/2016 | 20/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FLYSTUDIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 99, S 8, H PM 80230, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 99, S 8, H PM 80230, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 99, S 8, H PM 80230, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 99, S 8, H PM 80230, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 99, S 8, H PM 80230, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-07
- C/ BELGICA 20 - SANTA PONSA (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 99, S 8, H PM 80230, I/A 6 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 99, S 8, H PM 80230, I/A 6 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 99, S 8, H PM 80230, I/A 6 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 99, S 8, H PM 80230, I/A 6 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 98, S 8, H PM 80230, I/A 5 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-07