FLY BLUE CRUCEROS SA - EXTINGUIDA
Municipio Estepona
Provincia Málaga
Razón Social FLY BLUE CRUCEROS SA
CIF A92894880
Actividad Transporte marítimo de pasajeros
Fecha de Constitución 16/11/2007
Órgano Administración Administrador único
Auditor IDEA ASESORES SLP
VINCULACIONES DE FLY BLUE CRUCEROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLY BLUE CRUCEROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDEA ASESORES SLP | Auditor | 05/06/2017 | 02/02/2022 |
IDEA ASESORES SLP | Auditor | 13/04/2016 | 02/02/2022 |
Salas Guerrero Juan Antonio | Administrador Unico | 24/03/2015 | 02/02/2022 |
Salas Guerrero Juan Antonio | Liquidador | 02/02/2022 | 02/02/2022 |
Salas Guerrero Juan Antonio | Administrador Unico | 21/02/2009 | 02/02/2015 |
Requena Salas Manuel | Administrador Solidario | 21/02/2009 | |
Trujillano Salas Juan Jose | Administrador Solidario | 21/02/2009 | |
Salas Guerrero Juan Antonio | Administrador Solidario | 29/12/2008 |
ACTOS BORME DE FLY BLUE CRUCEROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443, L 3352, F 86, S 8, H MA 95295, I/A 9 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443, L 3352, F 86, S 8, H MA 95295, I/A 9 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443, L 3352, F 86, S 8, H MA 95295, I/A 9 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443, L 3352, F 86, S 8, H MA 95295, I/A 9 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443, L 3352, F 86, S 8, H MA 95295, I/A 8 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-29
- Otras modificaciones estatutarias: 21. Funcionamiento Junta General.- 21. Funcionamiento Junta General.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443, L 3352, F 85, S 8, H MA 95295, I/A 7 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-29
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443, L 3352, F 85, S 8, H MA 95295, I/A 6 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-29
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443, L 3352, F 85, S 8, H MA 95295, I/A 5 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443, L 3352, F 85, S 8, H MA 95295, I/A 4 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-29
- Se hace constar la cancelación del administrador único nombrado en la inscripción 3& por caducidad del mismo, conforme al art. 145.6 del R.R.M.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443, L 3352, F 85, S 8, H MA 95295, I/A 3 A (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-29