FLUMEN COMMUNICATIONS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gurtubay, 5
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLUMEN COMMUNICATIONS SPAIN SL
CIF B85767846
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 08/07/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Flumen Communications Company Limited
VINCULACIONES DE FLUMEN COMMUNICATIONS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLUMEN COMMUNICATIONS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flumen Communications Company Limited | Socio Unico | 22/09/2009 | 02/02/2017 |
Perez-fontan Estefania Alberto | Secretario No Consejero | 22/09/2009 | 02/02/2017 |
Torchetti Paolo | Administrador Unico | 27/04/2011 | 02/02/2017 |
Torchetti Paolo | Liquidador | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
Turrillo Gutierrez Isabel | Apoderado | 06/08/2012 | 02/02/2017 |
Messa Andrea | Apoderado | 22/09/2009 | 06/08/2012 |
Messa Andrea | Consejero | 22/09/2009 | 27/04/2011 |
Moretti Daniele | Consejero | 22/09/2009 | 27/04/2011 |
Perez-fontan Estefania Alberto | Secretario | 27/04/2011 | |
Torchetti Paolo | Consejero | 22/09/2009 | 27/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FLUMEN COMMUNICATIONS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 120, S 8, H M 486388, I/A 6 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 120, S 8, H M 486388, I/A 6 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 120, S 8, H M 486388, I/A 6 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 120, S 8, H M 486388, I/A 6 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 120, S 8, H M 486388, I/A 5 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 120, S 8, H M 486388, I/A 5 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 119, S 8, H M 486388, I/A 4 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 119, S 8, H M 486388, I/A 4 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 119, S 8, H M 486388, I/A 4 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-28