FLUIDRA ENGINEERING SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Francesc Macia, 60
Código Postal 08208
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLUIDRA ENGINEERING SERVICES SL
CIF B66408642
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 12/11/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FLUIDRA ENGINEERING SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLUIDRA ENGINEERING SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badia Bartomeus Josep Maria | Apoderado Solidario | 20/08/2020 | 14/05/2021 |
Badia Bartomeus Josep Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2015 | 14/05/2021 |
Beltran Rodriguez Francisca | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2018 | 14/05/2021 |
Botella Arias Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2014 | 14/05/2021 |
Cabrerizo Travieso Silvia | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2017 | 14/05/2021 |
Cateura Llopart Esther | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2014 | 14/05/2021 |
De Luna Garcia Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2014 | 14/05/2021 |
Elburgo Aramberri Ignacio | Apoderado Solidario | 19/06/2019 | 14/05/2021 |
Figueras Triola Narcis | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/10/2018 | 14/05/2021 |
Franquesa Castrillo Carlos | Administrador Mancomunado | 16/08/2019 | 14/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FLUIDRA ENGINEERING SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46930 , F 42, S 8, H B 459794, I/A 20 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
- CESION GLOBAL DEL ACTIVO Y PASIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD "FLUIDRA SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46930 , F 42, S 8, H B 459794, I/A 20 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46930 , F 41, S 8, H B 459794, I/A 19 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46930 , F 41, S 8, H B 459794, I/A 18 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46930 , F 41, S 8, H B 459794, I/A 17 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46930 , F 41, S 8, H B 459794, I/A 16 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46930 , F 41, S 8, H B 459794, I/A 16 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44557 , F 25, S 8, H B 459794, I/A 15 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44557 , F 25, S 8, H B 459794, I/A 15 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44557 , F 25, S 8, H B 459794, I/A 14 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08