FLOW CONTROL NETWORKS SL - EXTINGUIDA
Municipio Premià de Mar
Provincia Barcelona
Razón Social FLOW CONTROL NETWORKS SL
CIF B63394589
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 14/01/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FLOW CONTROL NETWORKS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLOW CONTROL NETWORKS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Rico Juan Luis | Administrador Solidario | 24/11/2009 | 20/01/2012 |
Ponz Vinaixa Rafael | Liquidador | 20/01/2012 | 20/01/2012 |
Ponz Vinaixa Rafael | Administrador Solidario | 24/11/2009 | 20/01/2012 |
Sernandez Martinez Felix | Administrador Solidario | 24/11/2009 | 20/01/2012 |
ACTOS BORME DE FLOW CONTROL NETWORKS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36278 , F 16, S 8, H B 283349, I/A 4 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36278 , F 16, S 8, H B 283349, I/A 4 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36278 , F 16, S 8, H B 283349, I/A 4 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.17.- MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36278 , F 16, S 8, H B 283349, I/A 3 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36278 , F 16, S 8, H B 283349, I/A 3 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08