FLOVE FAHALA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cuarteles, 2
Código Postal 29002
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLOVE FAHALA SL
CIF B93088219
Capital Social 8433952.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FLOVE FAHALA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLOVE FAHALA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flores Vega Antonio | Apoderado | 20/07/2017 | 02/12/2021 |
Flores Vega Cristina | Administrador Unico | 23/04/2015 | 02/12/2021 |
Lores Ramos Francisco | Apoderado | 13/10/2010 | 02/12/2021 |
Flores Vega Antonio | Administrador Solidario | 13/10/2010 | 23/04/2015 |
Flores Vega Cristina | Administrador Solidario | 13/10/2010 | 23/04/2015 |
ACTOS BORME DE FLOVE FAHALA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 95, S 8, H MA106714, I/A 8 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 95, S 8, H MA106714, I/A 8 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 95, S 8, H MA106714, I/A 8 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 95, S 8, H MA106714, I/A 8 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-29
Capital Anterior: | 4.968.952,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.465.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.433.952,00 | Euros |
Porcentaje: | 69,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 95, S 8, H MA106714, I/A 7 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 95, S 8, H MA106714, I/A 6 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Retribución del órgano de administración.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 95, S 8, H MA106714, I/A 5 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-29
Capital Anterior: | 1.328.928,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.640.024,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.968.952,00 | Euros |
Porcentaje: | 273,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 95, S 8, H MA106714, I/A 5 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 95, S 8, H MA106714, I/A 5 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 95, S 8, H MA106714, I/A 5 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-29