FLORISTERIAS AQUAFLOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ribadavia, 31
Código Postal 28029
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLORISTERIAS AQUAFLOR SL
CIF B86494887
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 20/06/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FLORISTERIAS AQUAFLOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLORISTERIAS AQUAFLOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteban Cuerdo Antonio | Administrador Solidario | 27/04/2016 | 02/01/2018 |
Esteban Cuerdo Antonio | Liquidador Solidario | 02/01/2018 | 02/01/2018 |
Zapata Osorio Susana | Administrador Solidario | 27/04/2016 | 02/01/2018 |
Zapata Osorio Susana | Apoderado | 07/05/2015 | 02/01/2018 |
Zapata Osorio Susana | Liquidador Solidario | 02/01/2018 | 02/01/2018 |
Esteban Cuerdo Antonio | Socio Unico | 10/07/2012 | 27/04/2016 |
Esteban Cuerdo Antonio | Administrador Unico | 10/07/2012 | 27/04/2016 |
ACTOS BORME DE FLORISTERIAS AQUAFLOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30058 , F 59, S 8, H M 541000, I/A 4 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30058 , F 59, S 8, H M 541000, I/A 4 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30058 , F 59, S 8, H M 541000, I/A 4 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30058 , F 59, S 8, H M 541000, I/A 4 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
- C/ RIBADAVIA 31 - LOCAL 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30058 , F 58, S 8, H M 541000, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30058 , F 58, S 8, H M 541000, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30058 , F 58, S 8, H M 541000, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30058 , F 58, S 8, H M 541000, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30058 , F 58, S 8, H M 541000, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30058 , F 57, S 8, H M 541000, I/A 2 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28