FLORASOL SA - EXTINGUIDA
Municipio Picassent
Provincia Valencia
Razón Social FLORASOL SA
CIF A43043694
Actividad Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FLORASOL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLORASOL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Redondo Perez Gisela | Liquidador Unico | 04/06/2015 | 14/06/2016 |
Bernhard Oberste Padtberg | Secretario | 02/02/2015 | 04/06/2015 |
Bernhard Oberste Padtberg | Consejero | 02/02/2015 | 04/06/2015 |
Hans Heinz Jurgen Oberste Padtberg | Presidente | 02/02/2015 | 04/06/2015 |
Hans Heinz Jurgen Oberste Padtberg | Consejero Delegado | 02/02/2015 | 04/06/2015 |
Hans Heinz Jurgen Oberste Padtberg | Consejero | 02/02/2015 | 04/06/2015 |
Stefan Friedrich Wilhelm Oberste Padtberg | Consejero | 02/02/2015 | 04/06/2015 |
ACTOS BORME DE FLORASOL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607, L 1917, F 205, S 8, H V 28418, I/A 19 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607, L 1917, F 205, S 8, H V 28418, I/A 19 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607, L 1917, F 205, S 8, H V 28418, I/A 18 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607, L 1917, F 205, S 8, H V 28418, I/A 18 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607, L 1917, F 205, S 8, H V 28418, I/A 18 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607, L 1917, F 205, S 8, H V 28418, I/A 18 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
- Se aprueba la gestion realizada por los consejeros D. BERNHARD OBERSTE PADTBERG, D. HANS HEINZ JURGEN OBERSTE PADTEBERG, D. STEFAN OBERSTE PADTBERG, que caduco sus cargos segun consta por nota al margen de la inscripcion 16 de esta hoja a los efectos del art. 145.3 del RRM en fecha - junio-2013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607, L 1917, F 204, S 8, H V 28418, I/A 17 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4607, L 1917, F 204, S 8, H V 28418, I/A 17 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-46