FLOR DEL VIENTO EDICIONES SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social FLOR DEL VIENTO EDICIONES SL
CIF B60770252
Capital Social 3028021.92 Euros
Actividad Edición de libros
Nombres Anteriores
- FLOR DEL VIENTO EDICIONES SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Margrit Lomker Suhr
VINCULACIONES DE FLOR DEL VIENTO EDICIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLOR DEL VIENTO EDICIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Margrit Lomker Suhr | Presidente | 01/03/2010 | 31/12/2010 |
Margrit Lomker Suhr | Consejero | 01/03/2010 | 31/12/2010 |
Serrano Balasch Oriol | Secretario | 01/03/2010 | 31/12/2010 |
Serrano Balasch Oriol | Consejero | 01/03/2010 | 31/12/2010 |
Serrano Balasch Oriol | Consejero Delegado | 01/03/2010 | 31/12/2010 |
Serrano Balasch Ramon | Consejero | 01/03/2010 | 31/12/2010 |
Margrit Lomker Suhr | Presidente | 31/07/2009 | 01/03/2010 |
Margrit Lomker Suhr | Consejero | 31/07/2009 | 01/03/2010 |
Serrano Balasch Oriol | Secretario | 31/07/2009 | 01/03/2010 |
Serrano Balasch Oriol | Consejero | 31/07/2009 | 01/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FLOR DEL VIENTO EDICIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41727 , F 112, S 8, H B 126841, I/A 11 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-9-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Empresa: FLOR DEL VIENTO EDICIONES SA
Capital Anterior: | 3.027.473,08 | Euros |
Aumento de capital: | 548,84 | Euros |
Capital Actual: | 3.028.021,92 | Euros |
Porcentaje: | 0,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 22, S 8, H B 126841, I/A 10 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Empresa: FLOR DEL VIENTO EDICIONES SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 22, S 8, H B 126841, I/A 10 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Empresa: FLOR DEL VIENTO EDICIONES SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 22, S 8, H B 126841, I/A 10 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Empresa: FLOR DEL VIENTO EDICIONES SA
- Denominación y forma adoptada: FLOR DEL VIENTO EDICIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 22, S 8, H B 126841, I/A 10 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Empresa: FLOR DEL VIENTO EDICIONES SA
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL ACCIONISTA UNICO "LES PUNXES DISTRIBUIDORA SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 21, S 8, H B 126841, I/A 9 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-08
Empresa: FLOR DEL VIENTO EDICIONES SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08
Empresa: FLOR DEL VIENTO EDICIONES SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 21, S 8, H B 126841, I/A 8 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-08
Empresa: FLOR DEL VIENTO EDICIONES SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 21, S 8, H B 126841, I/A 8 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-08