FLOR AMUNT SAL - EXTINGUIDA
Dirección social Av de L'Aixernador, 43
Código Postal 08310
Municipio Argentona
Provincia Barcelona
Razón Social FLOR AMUNT SAL
CIF A58856592
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FLOR AMUNT SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLOR AMUNT SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Parra Carrete Luisa | Administrador Concursal | 07/05/2013 | 18/11/2015 |
Miro Navarro Maria Rosa | Secretario | 27/10/2009 | 15/06/2015 |
Miro Navarro Maria Rosa | Consejero | 27/10/2009 | 15/06/2015 |
Ramon Miro Francesc | Consejero | 27/10/2009 | 15/06/2015 |
Ramon Miro Francesc | Consejero Delegado | 27/10/2009 | 15/06/2015 |
Sanchez Calles Manuela | Consejero | 27/10/2009 | 15/06/2015 |
Torruella Roca Joan Miquel | Presidente | 27/10/2009 | 15/06/2015 |
Torruella Roca Joan Miquel | Consejero | 27/10/2009 | 15/06/2015 |
ACTOS BORME DE FLOR AMUNT SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22556 , F 32, S 8, H B 134792, I/A 18 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 166/2013, AUTO FIRME DE FECHA 19/10/2015,POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22556 , F 32, S 8, H B 134792, I/A 18 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22556 , F 32, S 8, H B 134792, I/A 18 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 166/2013, AUTO FIRME DE FECHA 15/05/2015,POR LA QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10972 , F 109, S 8, H B 134792, I/A 17 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10972 , F 109, S 8, H B 134792, I/A 16 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 166/2013, RESOLUCIONES FIRMES, DE FECHA 28/05/2014: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y DE 27/10/2014:APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10972 , F 109, S 8, H B 134792, I/A 16 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10972 , F 109, S 8, H B 134792, I/A 16 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 166/2013, AUTO FIRME DE FECHA 25/03/13,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10972 , F 108, S 8, H B 134792, I/A 15 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10972 , F 108, S 8, H B 134792, I/A 15 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08