FLODDEN HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 121
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLODDEN HOLDINGS SL
CIF B66355223
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 04/07/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FLODDEN HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLODDEN HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nicolas Magriña Felix | Administrador Solidario | 23/10/2014 | 12/03/2018 |
Nicolas Magriña Felix | Administrador Solidario | 09/02/2015 | 12/03/2018 |
Nicolas Magriña Joan | Administrador Solidario | 23/10/2014 | 12/03/2018 |
Nicolas Magriña Joan | Administrador Solidario | 09/02/2015 | 12/03/2018 |
ACTOS BORME DE FLODDEN HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44666 , F 104, S 8, H B 462935, I/A 3 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
- Sociedades absorbidas: MUSGO GESTION Y CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44666 , F 104, S 8, H B 462935, I/A 3 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: MONTSERRAT MAGRIÑA GIRALT
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44666 , F 104, S 8, H B 462935, I/A 2 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
- LA SOCIEDAD FLODDEN HOLDINGS SL HA QUEDADO INSCRITA COMO CONSECUENCIA DEL TRASLADO DE DOMICILIO A TERRITORIO NACIONAL DE LA SOCIEDAD DE LAS ISLAS VIRGENES BRITANICAS "FLODDEN HOLDINGS LIMITED" SOCIO UNICO DON JAIME NICOLAS COLOME
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44666 , F 101, S 8, H B 462935, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44666 , F 101, S 8, H B 462935, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Dirección:CL MUNTANER, Num.121 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:04/07/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:(CNA 6420) LA ACTIVIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44666 , F 101, S 8, H B 462935, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
- CANCELADA LA ANOTACION PREVENTIVA DE SUSPENSION POR DEFECTOS SUBSANABLES LETRA A POR TRANSCURSO DEL PLAZO DE VIGENCIA, QUEDANDO CANCELADA LA HOJA REGISTRAL NUMERO B-458282 DE LA SECCION GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44511 , F 117, S 8, H B 458282, I/A A N (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
- SOCIO UNICO: DON JAIME NICOLAS COLOME. LA SOCIEDAD FLODDEN HOLDINGS SL HA QUEDADO ANOTADA COMO CONSECUENCIA DEL TRASLADO DE DOMICILIO NACIONAL DE LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD DE LAS ISLAS VIRGENES DENOMINADA "FLODDEN HOLDINGS LIMITED"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44511 , F 117, S 8, H B 458282, I/A A (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44511 , F 117, S 8, H B 458282, I/A A (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Dirección:CL MUNTANER Num.121 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:04/07/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:(CNAE 6420) LA ACTIVIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44511 , F 117, S 8, H B 458282, I/A A (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08