FLEXILINE AUTO SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Principe, 71
Código Postal 30820
Municipio Alcantarilla
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLEXILINE AUTO SRL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FLEXILINE AUTO SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLEXILINE AUTO SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernando Bernal Guijarro | Administrador Unico | 12/02/2013 | 15/03/2016 |
Fernando Bernal Guijarro | Liquidador | 15/03/2016 | 15/03/2016 |
Jorge Escolar Jara | Socio Unico | 19/07/2012 | 22/02/2013 |
Jorge Escolar Jara | Administrador Unico | 19/07/2012 | 12/02/2013 |
ACTOS BORME DE FLEXILINE AUTO SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 183, S 8, H MU 79338, I/A 4 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 183, S 8, H MU 79338, I/A 4 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 183, S 8, H MU 79338, I/A 4 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 183, S 8, H MU 79338, I/A 4 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 183, S 8, H MU 79338, I/A 3 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 183, S 8, H MU 79338, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 183, S 8, H MU 79338, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 183, S 8, H MU 79338, I/A 1 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 183, S 8, H MU 79338, I/A 1 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-30
Dirección:AVDA PRINCIPE 71 (ALCANTARILLA)
Comienzo de operaciones:18/07/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor yal por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Actividades profesionales. 5. Industrias manufactureras y textiles. 6. Turismo, hostelería y restauración. 7. Prestación de ser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 183, S 8, H MU 79338, I/A 1 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-30