FLEROVIO INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Las Mantecas, S/N
Código Postal 38320
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLEROVIO INVESTIGACIONES AIE
CIF V02928307
Capital Social 892640.89 Euros
Fecha de Constitución 24/11/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario CREACIONES AROMATICAS INDUSTRIALES SA
VINCULACIONES DE FLEROVIO INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLEROVIO INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 13/01/2021 | 19/01/2023 |
CREACIONES AROMATICAS INDUSTRIALES SA | Socio Unico | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 13/01/2021 | 19/01/2023 |
Martinez Chamorro Vanesa | Liquidador | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
Martinez Chamorro Vanesa | Administrador Unico | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
ACTOS BORME DE FLEROVIO INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 98, S 8, H TF 65496, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 98, S 8, H TF 65496, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 98, S 8, H TF 65496, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 98, S 8, H TF 65496, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 98, S 8, H TF 65496, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Capital Anterior: | 438.472,41 | Euros |
Aumento de capital: | 454.168,48 | Euros |
Capital Actual: | 892.640,89 | Euros |
Porcentaje: | 103,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 97, S 8, H TF 65496, I/A 6 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 97, S 8, H TF 65496, I/A 5 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 97, S 8, H TF 65496, I/A 5 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 97, S 8, H TF 65496, I/A 5 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 438.372,41 | Euros |
Capital Actual: | 438.472,41 | Euros |
Porcentaje: | 438.372,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 95, S 8, H TF 65496, I/A 3 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38