FLASH TOURS SA - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social FLASH TOURS SA
CIF A07233992
Actividad Actividades de los operadores turísticos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FLASH TOURS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLASH TOURS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martell Carreras Rafael | Administrador Solidario | 13/12/2011 | 12/11/2019 |
Martell Carreras Rafael | Liquidador Solidario | 12/11/2019 | 12/11/2019 |
Rovira Recasens Antonio | Administrador Solidario | 13/12/2011 | 12/11/2019 |
Rovira Recasens Antonio | Liquidador Solidario | 12/11/2019 | 12/11/2019 |
ACTOS BORME DE FLASH TOURS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 2, S 8, H PM 10686, I/A 11 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 2, S 8, H PM 10686, I/A 11 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 2, S 8, H PM 10686, I/A 11 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 2, S 8, H PM 10686, I/A 11 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 2, S 8, H PM 10686, I/A 10 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 2, S 8, H PM 10686, I/A 9 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-169-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-5-07