FIXING INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Valdemarin, 93
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FIXING INVERSIONES SL
CIF B84033554
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 21/05/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FIXING INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIXING INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moral Varona Ernesto | Liquidador | 05/05/2014 | 05/05/2014 |
Moral Varona Ernesto | Administrador Unico | 30/05/2012 | 05/05/2014 |
Marquez Castro Esther | Administrador Unico | 19/01/2010 | 30/05/2012 |
Moral Varona Ernesto | Administrador Unico | 19/01/2010 |
ACTOS BORME DE FIXING INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20192 , F 136, S 8, H M 356615, I/A 8 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20192 , F 136, S 8, H M 356615, I/A 8 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20192 , F 136, S 8, H M 356615, I/A 8 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20192 , F 136, S 8, H M 356615, I/A 8 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20192 , F 136, S 8, H M 356615, I/A 7 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20192 , F 136, S 8, H M 356615, I/A 7 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28
- AVDA DE VALDEMARIN 93 Bl.E 1º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20192 , F 136, S 8, H M 356615, I/A 6 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20192 , F 135, S 8, H M 356615, I/A 5 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20192 , F 135, S 8, H M 356615, I/A 5 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28