FIVE THINKING HATS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tajose, 10
Código Postal 38330
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social FIVE THINKING HATS SL
CIF B76656701
Capital Social 3012.0 Euros
Fecha de Constitución 27/11/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Torres Gallo Armando
VINCULACIONES DE FIVE THINKING HATS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIVE THINKING HATS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torres Gallo Ana | Administrador Unico | 04/12/2015 | 09/04/2018 |
Torres Gallo Ana | Liquidador | 09/04/2018 | 09/04/2018 |
Torres Gallo Armando | Socio Unico | 21/01/2015 | 09/04/2018 |
Barrera Gonzalez Andres Rayco | Administrador Unico | 21/01/2015 | 04/12/2015 |
ACTOS BORME DE FIVE THINKING HATS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 87, S 8, H TF 54758, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 87, S 8, H TF 54758, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 87, S 8, H TF 54758, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 87, S 8, H TF 54758, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 86, S 8, H TF 54758, I/A 2 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 86, S 8, H TF 54758, I/A 2 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 86, S 8, H TF 54758, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 86, S 8, H TF 54758, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-38
Dirección:C/ TAJOSE 10 - GUAMASA (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Comienzo de operaciones:27/11/14
Capital:3.012,00 Euros
Objeto social:ARTICULO 2. OBJETO. La sociedad tiene por objeto: Actividad principal: La enseñanza de idiomas, así como la preparación de exámenes y oposiciones y similares. CNAE actividad principal: 85. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior. Otras actividades de en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 86, S 8, H TF 54758, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-38