FIV VALLADOLID SA - EXTINGUIDA
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social FIV VALLADOLID SA
CIF A47504634
Actividad Actividades de medicina general
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FIV VALLADOLID SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIV VALLADOLID SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santaolaya Gallardo Angel Javier | Administrador Unico | 13/04/2012 | 03/12/2012 |
Santaolaya Gallardo Angel Javier | Liquidador | 03/12/2012 | 03/12/2012 |
Olivar Serrano Jose Antonio | Administrador Unico | 07/12/2011 | 13/04/2012 |
Gomez-escolar Mazuela Jesus | Secretario | 07/12/2011 | |
Martin Mateos Jacinta | Consejero | 07/12/2011 | |
Olivar Serrano Jose Antonio | Consejero Delegado Solidario | 07/12/2011 | |
Olivar Serrano Jose Antonio | Vicepresidente | 07/12/2011 | |
Olivar Serrano Jose Antonio | Consejero | 07/12/2011 | |
Santaolaya Gallardo Angel Javier | Consejero Delegado Solidario | 07/12/2011 | |
Santaolaya Gallardo Angel Javier | Presidente | 07/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FIV VALLADOLID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 115, S 8, H VA 14161, I/A 7 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 115, S 8, H VA 14161, I/A 7 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 115, S 8, H VA 14161, I/A 7 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 115, S 8, H VA 14161, I/A 7 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 115, S 8, H VA 14161, I/A 6 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 115, S 8, H VA 14161, I/A 6 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-47
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 115, S 8, H VA 14161, I/A 5 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 115, S 8, H VA 14161, I/A 5 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-47
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 115, S 8, H VA 14161, I/A 5 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-234-47