FITE CAR MALAGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hayas, 17
Código Postal 18220
Municipio Albolote
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social FITE CAR MALAGA SL
CIF B87998779
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 04/01/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cruz Ruiz Antonio Jose
Propietario Cruz Ruiz Antonio Jose
VINCULACIONES DE FITE CAR MALAGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FITE CAR MALAGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cruz Ruiz Antonio Jose | Socio Unico | 18/02/2019 | 10/11/2020 |
Cruz Ruiz Antonio Jose | Administrador Unico | 18/02/2019 | 10/11/2020 |
Garcia Alcantara Maria Julia | Socio Unico | 16/03/2018 | 18/02/2019 |
Garcia Alcantara Maria Julia | Administrador Unico | 16/03/2018 | 18/02/2019 |
ACTOS BORME DE FITE CAR MALAGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 191, S 8, H GR 52686, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-18
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 191, S 8, H GR 52686, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-18
- C/ HAYAS 17 (ALBOLOTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 190, S 8, H GR 52686, I/A 2 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 190, S 8, H GR 52686, I/A 2 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 190, S 8, H GR 52686, I/A 2 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-18
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 190, S 8, H GR 52686, I/A 2 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 51, S 8, H M 667042, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 51, S 8, H M 667042, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Dirección:C/ VALDECALERAS 5 (MADRID)
Comienzo de operaciones:04/01/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros, y alquiler de vehículos con conductor. Compraventa y reparación de automóviles y motos. Promoción, gestión, construcción y mantenimiento de todo tipo de edificaciones. Gestión..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 51, S 8, H M 667042, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28