FIT19 GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carolina Coronado, 11
Código Postal 28017
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FIT19 GROUP SL
CIF B86350550
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 05/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FIT19 GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIT19 GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gaytan Escaso Jose Luis | Liquidador | 07/06/2019 | 07/06/2019 |
Perez Plaza Lidia | Apoderado Solidario | 20/03/2013 | 07/06/2019 |
Rodriguez Valcazar Mireia | Apoderado Solidario | 20/03/2013 | 07/06/2019 |
Rodriguez Valcazar Mireia | Administrador Unico | 05/09/2017 | 07/06/2019 |
Perez Plaza Lidia | Administrador Unico | 28/06/2016 | 05/09/2017 |
Gaytan Escaso Jose Luis | Administrador Unico | 23/12/2011 | 28/06/2016 |
ACTOS BORME DE FIT19 GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 107, S 8, H M 529611, I/A 5 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 107, S 8, H M 529611, I/A 5 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 107, S 8, H M 529611, I/A 5 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 107, S 8, H M 529611, I/A 5 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 106, S 8, H M 529611, I/A 4 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 106, S 8, H M 529611, I/A 4 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 106, S 8, H M 529611, I/A 3 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 106, S 8, H M 529611, I/A 3 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 105, S 8, H M 529611, I/A 2 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 103, S 8, H M 529611, I/A 1 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28