FIT TENIS PADEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salmeron, 101
Código Postal 08222
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FIT TENIS PADEL SL
CIF B65469454
Capital Social 204083.0 Euros
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Fecha de Constitución 13/12/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FIT TENIS PADEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIT TENIS PADEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Devant Cabos Francisco Paula | Liquidador Mancomunado | 17/05/2017 | 17/05/2017 |
Devant Cabos Francisco Paula | Administrador Mancomunado | 21/06/2011 | 17/05/2017 |
Vega Castellvi Jose Oriol | Liquidador Mancomunado | 17/05/2017 | 17/05/2017 |
Vega Castellvi Jose Oriol | Administrador Mancomunado | 21/06/2011 | 17/05/2017 |
Riba Farres Felix | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 21/06/2011 |
Vega Castellvi Jose Oriol | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 21/06/2011 |
ACTOS BORME DE FIT TENIS PADEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 42, S 8, H B 403033, I/A 3 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 42, S 8, H B 403033, I/A 3 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 42, S 8, H B 403033, I/A 3 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- CL SALMERON Num.101 P.1 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 40, S 8, H B 403033, I/A 2 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 15.- ADOPCION DE ACUERDOS; ARTICULO 24.- ADMINISTRACION SOCIAL; DEROGACION DEL ARTICULO 25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 40, S 8, H B 403033, I/A 2 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-08
Capital Anterior: | 3.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.683,00 | Euros |
Capital Actual: | 204.083,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.902,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 40, S 8, H B 403033, I/A 2 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 40, S 8, H B 403033, I/A 2 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 40, S 8, H B 403033, I/A 2 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 36, S 8, H B 403033, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08