FISSA CADIZ GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SL
Razón Social FISSA CADIZ GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SL
CIF B72085202
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 29/05/2007
Teléfono 95 659 70 00
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FISSA FINALIDAD SOCIAL SL
Propietario FISSA FINALIDAD SOCIAL SL
ORGANIGRAMA DE FISSA CADIZ GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SL
VINCULACIONES DE FISSA CADIZ GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FISSA CADIZ GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISSA FINALIDAD SOCIAL SL | Administrador Unico | 23/10/2023 | |
FISSA FINALIDAD SOCIAL SL | Socio Unico | 28/08/2023 | |
Salinas Garcia Francisco Javier | Consejero Delegado | 22/08/2022 | |
Salinas Garcia Francisco Javier | Consejero | 22/08/2022 |
ACTOS BORME DE FISSA CADIZ GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SL
- Conforme al artículo 231 del R.R.M., -no existen- obstáculos registrales para la fusión por absorción de la sociedad de esta hoja por la sociedad Fissa Finalidad Social con domicilio en Caceres, quedando cerrada provisionalmente la hoja de esta sociedad por el plazo de seis meses , en virtud de escritura otorgada en Barcelona el día uno de diciembre de do
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 140, S 8, H CA 36077, I/A 9 b (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-24-11
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 140, S 8, H CA 36077, I/A 9 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 140, S 8, H CA 36077, I/A 9 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 140, S 8, H CA 36077, I/A 9 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 140, S 8, H CA 36077, I/A 8 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 138, S 8, H CA 36077, I/A 7 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-11
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 138, S 8, H CA 36077, I/A 7 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-11
- Cese y nombramiento de representante físico de la entidad Consejera y Presidenta " Flissa Finalidad Social SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1871 , F 89, S 8, H CA 36077, I/A 6 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-11
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1871 , F 89, S 8, H CA 36077, I/A 5 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1871 , F 89, S 8, H CA 36077, I/A 5 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-11