FISKARS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social FISKARS SPAIN SL
CIF B84807528
Actividad Actividades de jardinería
Fecha de Constitución 01/08/2006
Nombres Anteriores
- FISKARS BRANDS SPAIN SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Enckell Thomas Edvard Toussaint
Propietario FISKARS FRANCE SAS
VINCULACIONES DE FISKARS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FISKARS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Isla Andres | Apoderado Solidario | 27/09/2016 | 01/03/2018 |
De La Fuente Muguruza Ignacio | Apoderado Solidario | 27/09/2016 | 01/03/2018 |
Enckell Thomas Edvard Toussaint | Administrador Unico | 26/02/2016 | 01/03/2018 |
FISKARS FRANCE SAS | Socio Unico | 21/07/2017 | 01/03/2018 |
Gomez De La Cruz Eduardo Alfonso | Apoderado | 23/01/2009 | 01/03/2018 |
Gonzalez Lopez Guillermo Miguel | Apoderado | 23/01/2009 | 01/03/2018 |
Martin Morente Maria Carmen | Apoderado Solidario | 27/09/2016 | 01/03/2018 |
Rivero Sans Clara | Apoderado Solidario | 27/09/2016 | 01/03/2018 |
Fiskars Europe Holding Oy Ab | Socio Unico | 02/04/2012 | 21/07/2017 |
Goss Axel Peter | Administrador Unico | 03/07/2013 | 26/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FISKARS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23596 , F 8, S 8, H M 423359, I/A 12 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23596 , F 8, S 8, H M 423359, I/A 12 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
- A los efectos del artículo 231 del RRM, no existe obstáculo registral para la fusión por absorción realizada. Con fecha 15 de Diciembre de 2017, se ha expedido certificación acreditativa de que se han realizado trámites para fusión, que es eficaz de acuerdo con el ordenamiento jurídico Español
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23596 , F 8, S 8, H M 423359, I/A 11-M (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23596 , F 7, S 8, H M 423359, I/A 11 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23596 , F 7, S 8, H M 423359, I/A 10 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23596 , F 7, S 8, H M 423359, I/A 9 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23596 , F 7, S 8, H M 423359, I/A 9 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23596 , F 6, S 8, H M 423359, I/A 8 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23596 , F 6, S 8, H M 423359, I/A 8 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23596 , F 6, S 8, H M 423359, I/A 7 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28