FISIOTERAPIA A DOMICILI SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social FISIOTERAPIA A DOMICILI SL
CIF B57357188
Capital Social 56250.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 06/07/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FISIOTERAPIA A DOMICILI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Carvajal Escalada Jose | Apoderado | 17/09/2018 | 17/08/2020 |
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL | Administrador Unico | 18/05/2018 | 17/08/2020 |
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL | Socio Unico | 11/11/2014 | 17/08/2020 |
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL | Liquidador | 17/08/2020 | 17/08/2020 |
Alguersuari Bes Juan | Administrador Unico | 11/11/2014 | 18/05/2018 |
Lujan Gomez Arturo | Apoderado | 16/04/2015 | 16/10/2015 |
Alloza Rossello Juan Manuel | Administrador Unico | 07/09/2009 | 11/11/2014 |
Alloza Rossello Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 07/09/2009 | |
Naves Pruja Carles | Administrador Mancomunado | 07/09/2009 |
ACTOS BORME DE FISIOTERAPIA A DOMICILI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 48, S 8, H PM 51358, I/A 10 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 48, S 8, H PM 51358, I/A 10 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 48, S 8, H PM 51358, I/A 10 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 48, S 8, H PM 51358, I/A 10 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 48, S 8, H PM 51358, I/A 10 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 48, S 8, H PM 51358, I/A 10 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 25, S 8, H PM 51358, I/A 9 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 24, S 8, H PM 51358, I/A 7 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 24, S 8, H PM 51358, I/A 7 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 24, S 8, H PM 51358, I/A 5 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-07