FISIOANUIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ HERMANO EUGENIO, EDIFICIO TRIESTE, LOCAL 10
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social FISIOANUIS SL
CIF B11937224
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 25/10/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FISIOANUIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FISIOANUIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Flor Lopez Luis | Liquidador | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
De La Flor Lopez Luis | Administrador Solidario | 04/11/2016 | 22/05/2018 |
Esteban Collado Maria Victoria | Administrador Solidario | 04/11/2016 | 22/05/2018 |
Piñero Garrido Manuel Jesus | Administrador Solidario | 04/11/2016 | 18/07/2017 |
ACTOS BORME DE FISIOANUIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 131, S 8, H CA 50551, I/A 3 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 131, S 8, H CA 50551, I/A 3 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 131, S 8, H CA 50551, I/A 3 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-11
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 131, S 8, H CA 50551, I/A 3 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-11
- Otras modificaciones estatutarias: "Articulo 7 . - La Sociedad será regida y administrada por un Administrador Unico o por dos Administradores solidarios o mancomunados, según opte alternativamente la Junta General en el momento del nombramiento, que representarán a la sociedad en todos los asuntos relativos al giro o tráfico, sin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 131, S 8, H CA 50551, I/A 2 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 131, S 8, H CA 50551, I/A 2 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 130, S 8, H CA 50551, I/A 1 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-11
Dirección:C/ HERMANO EUGENIO, EDIFICIO TRIESTE, LOCAL 10 (JEREZ DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:25/10/16
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La intermediación en asistencia sanitaria y especialmente en fisioterapia, por medio de profesionales titulados, así como la aplicación de nuevas tecnologías, mediante la canalización o comunicación entre clientes, con quien mantendrá la titularidad de la relación jurídica y el profesional persona f
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 130, S 8, H CA 50551, I/A 1 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-11