FISICAL SEVILLA SL
Dirección social Calle Castillo de Aroche, 1
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social FISICAL SEVILLA SL
CIF B91534545
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 21/03/2006
Teléfono 95 462 51 53
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Thiery Santolalla Sofia Margarita
ORGANIGRAMA DE FISICAL SEVILLA SL
VINCULACIONES DE FISICAL SEVILLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FISICAL SEVILLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Thiery Santolalla Sofia Margarita | Administrador Unico | 11/03/2011 |
ACTOS BORME DE FISICAL SEVILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4378 , F 143, S 8, H SE 67237, I/A 7 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo 18 .- Nombramiento, cese, duración y retribución.- Pasa a retribuido el cargo de administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4378 , F 142, S 8, H SE 67237, I/A 6 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4378 , F 142, S 8, H SE 67237, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4378 , F 142, S 8, H SE 67237, I/A 4 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4378 , F 142, S 8, H SE 67237, I/A 4 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-41