FISCALIUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lugo, 1
Código Postal 28791
Municipio Soto del Real
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FISCALIUM SL
CIF B86445608
Capital Social 627000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 13/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FISCALIUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FISCALIUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estevez Muñoz Javier Maria | Liquidador | 29/08/2018 | 29/08/2018 |
Estevez Muñoz Javier Maria | Administrador Unico | 13/04/2015 | 29/08/2018 |
Estevez Muñoz Antonio Jose | Administrador Unico | 17/12/2013 | 13/04/2015 |
Cosano De Arcos Rebeca | Administrador Unico | 13/04/2012 | 17/12/2013 |
ACTOS BORME DE FISCALIUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29842 , F 18, S 8, H M 536921, I/A 5 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29842 , F 18, S 8, H M 536921, I/A 5 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29842 , F 18, S 8, H M 536921, I/A 5 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29842 , F 18, S 8, H M 536921, I/A 5 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 624.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 627.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20.800,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29842 , F 17, S 8, H M 536921, I/A 4 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29842 , F 17, S 8, H M 536921, I/A 3 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29842 , F 17, S 8, H M 536921, I/A 3 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29842 , F 16, S 8, H M 536921, I/A 2 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29842 , F 16, S 8, H M 536921, I/A 2 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29842 , F 16, S 8, H M 536921, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28