FIREOVER SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG URAZANDI, PARCELA I, NAVE 6 - ASUA
Código Postal 48950
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social FIREOVER SL
CIF B95827689
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 01/12/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FIREOVER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIREOVER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuentes Sodupe Borja | Liquidador Mancomunado | 23/03/2022 | 23/03/2022 |
Fuentes Sodupe Borja | Administrador Mancomunado | 07/01/2016 | 23/03/2022 |
Fuentes Sodupe Borja | Apoderado | 07/01/2016 | 23/03/2022 |
Muñoz Torres Pablo Jose | Liquidador Mancomunado | 23/03/2022 | 23/03/2022 |
Muñoz Torres Pablo Jose | Administrador Mancomunado | 07/01/2016 | 23/03/2022 |
Van Den Braak Koen | Administrador Mancomunado | 07/01/2016 | 23/03/2022 |
ACTOS BORME DE FIREOVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 136, S 8, H BI 67359, I/A 3 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 136, S 8, H BI 67359, I/A 3 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 136, S 8, H BI 67359, I/A 3 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-48
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 136, S 8, H BI 67359, I/A 3 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 135, S 8, H BI 67359, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 133, S 8, H BI 67359, I/A 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-48
Dirección:POLIG URAZANDI, PARCELA I, NAVE 6 - ASUA (ERANDIO)
Comienzo de operaciones:01/12/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Fabricación y comercialización de extintores contra incendios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 133, S 8, H BI 67359, I/A 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-48