FIORENT GRUPO 24 SL
Dirección social Trav Ronda de Baix, 6
Código Postal 17460
Municipio Celrà
Provincia Girona
Razón Social FIORENT GRUPO 24 SL
CIF B65138141
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otros cultivos no perennes
Fecha de Constitución 03/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FIORENT GRUPO 24 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIORENT GRUPO 24 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Torrecillas Vinues | Administrador Unico | 22/06/2010 | 22/07/2013 |
Nemesio Oliveras Oliveras | Administrador Unico | 22/06/2010 | |
Oliveras Oliveras Nemesio | Administrador Unico | 09/09/2009 | 22/06/2010 |
Blazquez Quevedo Sergi | REPR.143 RRM | 15/07/2009 | 09/09/2009 |
IURIS ASSESSORS I GESTORS SL | Administrador Unico | 15/07/2009 | 09/09/2009 |
ACTOS BORME DE FIORENT GRUPO 24 SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2748 , F 43, S 8, H GI 49221, I/A 5 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2748 , F 43, S 8, H GI 49221, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2748 , F 43, S 8, H GI 49221, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-17
- RONDA DE BAIX 6 (CELRA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2748 , F 42, S 8, H GI 49221, I/A 3 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-17
- LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EXPLOTACION AGRICOLA Y FORESTAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41339 , F 13, S 8, H B 390697, I/A 2 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41339 , F 13, S 8, H B 390697, I/A 2 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41339 , F 13, S 8, H B 390697, I/A 2 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41339 , F 11, S 8, H B 390697, I/A 1 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Dirección:CL BALMES Num.224 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:03/07/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA CONSTRUCCION,PROMOCION Y EXPLOTACION,COMPRA,VENTA,PERMUTA Y MEDIACION DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES Y LA CONTRATACION DE TODO TIPO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLOS.TRAFICO INMOBILIARIO EN SU MAS AMPLIO SENTIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41339 , F 11, S 8, H B 390697, I/A 1 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08