FIONIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 207
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FIONIA SA
CIF A08391724
Capital Social 60800.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FIONIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIONIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carandini De Robert Maria De La Luz | Administrador Unico | 19/05/2014 | 14/01/2015 |
De Carandini De Robert Maria De La Luz | Liquidador | 14/01/2015 | 14/01/2015 |
Carandini De Robert Maria De La Luz | Administrador Unico | 21/05/2009 | 19/05/2014 |
Carandini De Robert Maria De La Luz | Administrador Mancomunado | 21/05/2009 | |
Mas Aliberch Jose Maria | Administrador Mancomunado | 21/05/2009 |
ACTOS BORME DE FIONIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24844 , F 170, S 8, H B 77463, I/A 35 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24844 , F 170, S 8, H B 77463, I/A 35 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24844 , F 170, S 8, H B 77463, I/A 35 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24844 , F 169, S 8, H B 77463, I/A 34 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24844 , F 169, S 8, H B 77463, I/A 34 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Capital Anterior: | 180.800,00 | Euros |
Disminución de capital | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24844 , F 169, S 8, H B 77463, I/A 33 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08
Capital Anterior: | 480.800,00 | Euros |
Disminución de capital | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 180.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 62,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24844 , F 168, S 8, H B 77463, I/A 32 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-08