FINWISH INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Consell de Cent, 354
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FINWISH INVESTMENTS SL
CIF B66685462
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 08/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FINWISH INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINWISH INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Domingo Mustaros Ramon | Apoderado Solidario | 08/02/2018 | 10/08/2021 |
Ricart De Mesones Albert | Administrador Unico | 08/01/2016 | 10/08/2021 |
Ricart De Mesones Albert | Liquidador | 10/08/2021 | 10/08/2021 |
ACTOS BORME DE FINWISH INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45148 , F 215, S 8, H B 478363, I/A 3 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45148 , F 215, S 8, H B 478363, I/A 3 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45148 , F 215, S 8, H B 478363, I/A 3 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45148 , F 214, S 8, H B 478363, I/A 2 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DON ALBERT RICART DE MESONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45148 , F 214, S 8, H B 478363, I/A 1 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45148 , F 214, S 8, H B 478363, I/A 1 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-08
Dirección:CL CONSELL DE CENT NUM.354 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:08/01/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA TENENCIA E INVERSION DE ACTIVOS FINANCIEROS,OBLIGACIONES,ACCIONES,PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS,ASI COMO LA COMPRA,VENTA,ARRENDAMIENTO Y GRAVAMEN,EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS,DE VALORES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45148 , F 214, S 8, H B 478363, I/A 1 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-08