FINUCOSA SA - EXTINGUIDA
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social FINUCOSA SA
CIF A14294391
Capital Social 1140000.0 Euros
Actividad Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Torralbo Rodriguez Manuel
VINCULACIONES DE FINUCOSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINUCOSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angulo Romero Julia | Secretario | 31/05/2011 | 28/12/2011 |
Angulo Romero Julia | Consejero | 31/05/2011 | 28/12/2011 |
Blazquez Ruiz Manuel | Consejero | 26/11/2009 | 28/12/2011 |
Cubero Atienza Antonio Jose | Consejero | 31/05/2011 | 28/12/2011 |
Torralbo Rodriguez Manuel | Presidente | 31/05/2011 | 28/12/2011 |
Torralbo Rodriguez Manuel | Consejero | 31/05/2011 | 28/12/2011 |
Gomez Caballero Pedro | Presidente | 31/05/2011 | |
Gomez Caballero Pedro | Consejero | 31/05/2011 | |
Lopez Castilla Mariano | Consejero | 31/05/2011 | |
Polo Gomez Maria Jose | Secretario | 31/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FINUCOSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 95, S 8, H CO 1858, I/A 26 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 95, S 8, H CO 1858, I/A 26 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-115-14
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 94, S 8, H CO 1858, I/A 25 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-14
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 94, S 8, H CO 1858, I/A 25 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-14
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 94, S 8, H CO 1858, I/A 25 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-14
Capital Anterior: | 1.620.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 480.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.140.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 93, S 8, H CO 1858, I/A 24 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-100-14
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 93, S 8, H CO 1858, I/A 23 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-14
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 93, S 8, H CO 1858, I/A 23 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-14