FINTER SA - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social FINTER SA
CIF A17029372
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FINTER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINTER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elisa Amich Bernad | Liquidador | 23/03/2022 | 23/03/2022 |
Elisa Amich Bernad | Administrador Unico | 11/05/2009 | 23/03/2022 |
Nuria Amich Bernad | Apoderado | 09/11/2020 | 23/03/2022 |
Juan Amich Gali | Administrador Unico | 11/05/2009 |
ACTOS BORME DE FINTER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 40, S 8, H GI 2629, I/A 15 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 40, S 8, H GI 2629, I/A 15 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 40, S 8, H GI 2629, I/A 15 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 40, S 8, H GI 2629, I/A 15 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 40, S 8, H GI 2629, I/A 14 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 39, S 8, H GI 2629, I/A 13 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 39, S 8, H GI 2629, I/A 12 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-155-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-17