FININLEGAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL TRAVESSERA DE LES CORTS Num.350 P.EN PTA.1
Código Postal 08750
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social FININLEGAL SL
CIF B63988505
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FININLEGAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FININLEGAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Pablo Jutgla Maich | Liquidador | 14/06/2022 | 14/06/2022 |
Jutgla Maich Juan Pablo | Administrador Unico | 03/02/2016 | 14/06/2022 |
Roig Ponce Francisco Javier | Apoderado | 16/03/2021 | |
Soler Puebla Jose Maria | Administrador Unico | 07/05/2015 | 03/02/2016 |
Roig Ponce Francisco Javier | Administrador Unico | 07/05/2015 |
ACTOS BORME DE FININLEGAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38143 , F 78, S 8, H B 320354, I/A 9 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38143 , F 78, S 8, H B 320354, I/A 9 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38143 , F 78, S 8, H B 320354, I/A 9 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38143 , F 78, S 8, H B 320354, I/A 8 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
- CL TRAVESSERA DE LES CORTS Num.350 P.EN PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38143 , F 78, S 8, H B 320354, I/A 7 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: TRADING SOLUTIONS LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38143 , F 78, S 8, H B 320354, I/A 7 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
- VIA AUGUSTA Num.258 P.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38143 , F 77, S 8, H B 320354, I/A 6 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38143 , F 77, S 8, H B 320354, I/A 6 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38143 , F 77, S 8, H B 320354, I/A 6 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
- AMPLIAR A: LA VENTA Y ALQUILER DE PROGRAMAS INFORMATICOS ASI COMO SU PROGRAMACION Y CONSULTORIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38143 , F 77, S 8, H B 320354, I/A 5 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-08