FINIMO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 13
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FINIMO SA
CIF A79268827
Capital Social 70000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FINIMO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINIMO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espinosa De Los Monteros Gonzalez Gonzalo | Consejero | 16/02/2009 | 13/08/2019 |
Garcia Herrero Francisco De Borja | Consejero Delegado Solidario | 16/02/2009 | 13/08/2019 |
Garcia Herrero Francisco De Borja | Presidente | 16/02/2009 | 13/08/2019 |
Garcia Herrero Francisco De Borja | Consejero | 16/02/2009 | 13/08/2019 |
Garcia Herrero Jacobo- Agustin | Liquidador | 13/08/2019 | 13/08/2019 |
Garcia Herrero Jacobo- Agustin | Secretario | 16/02/2009 | 13/08/2019 |
Garcia Herrero Jacobo- Agustin | Consejero Delegado Solidario | 16/02/2009 | 13/08/2019 |
Garcia Herrero Jacobo- Agustin | Consejero | 16/02/2009 | 13/08/2019 |
Guardia Palau Agustin | Letrado Asesor | 13/08/2019 |
ACTOS BORME DE FINIMO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 218, S 8, H M 43722, I/A 22 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 218, S 8, H M 43722, I/A 22 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 218, S 8, H M 43722, I/A 22 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Letrado Asesor
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 218, S 8, H M 43722, I/A 22 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-46-28
Capital Anterior: | 2.970.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.900.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 70.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 217, S 8, H M 43722, I/A 21 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 217, S 8, H M 43722, I/A 21 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-28