FINE GOLD TRADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hernando Colon, 6
Código Postal 41004
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social FINE GOLD TRADE SL
CIF B90139601
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 21/05/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cofina Compañia Financiera Holding Establishment
VINCULACIONES DE FINE GOLD TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINE GOLD TRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cofina Compañia Financiera Holding Establishment | Socio único | 28/07/2016 | |
Cofina Compañia Financiera Holding Establishment | Socio Unico | 12/08/2014 | 28/07/2016 |
Magrini Michele | Liquidador Unico | 28/07/2016 | 28/07/2016 |
Magrini Michele | Administrador Unico | 27/10/2014 | 28/07/2016 |
Monaco Stefano | Administrador Unico | 02/06/2014 | 27/10/2014 |
ACTOS BORME DE FINE GOLD TRADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869 , F 33, S 8, H SE101468, I/A 5 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869 , F 33, S 8, H SE101468, I/A 5 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869 , F 33, S 8, H SE101468, I/A 5 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869 , F 33, S 8, H SE101468, I/A 5 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869 , F 33, S 8, H SE101468, I/A 5 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-41
- Sociedades absorbidas: Fine Gold Export Sociedad De Responsabilidad Limit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869 , F 32, S 8, H SE101468, I/A 4 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-41
- Otras modificaciones estatutarias: 9. NOMBRAMIENTO, DURACION, PROHIBICION DE COMPETENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869 , F 31, S 8, H SE101468, I/A 3 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869 , F 31, S 8, H SE101468, I/A 3 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869 , F 31, S 8, H SE101468, I/A 3 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869 , F 31, S 8, H SE101468, I/A 2 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-41