FINCAS EIVISSA SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Josep de sa Talaia
Provincia Illes Balears
Razón Social FINCAS EIVISSA SL
CIF B92040260
Capital Social 257593.79 Euros
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mohr Ralf
VINCULACIONES DE FINCAS EIVISSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCAS EIVISSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mohr Ralf | Liquidador | 20/07/2012 | 20/07/2012 |
Mohr Ralf | Administrador Unico | 27/11/2010 | 20/07/2012 |
Mohr Ralf | Socio Unico | 09/12/2010 | 20/07/2012 |
Girona Tinedo Rafael | Administrador Unico | 27/11/2010 |
ACTOS BORME DE FINCAS EIVISSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 93, F 17, S 8, H IB 4356, I/A 5 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 93, F 17, S 8, H IB 4356, I/A 5 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 93, F 17, S 8, H IB 4356, I/A 5 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 93, F 17, S 8, H IB 4356, I/A 5 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-07
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 254.588,73 | Euros |
Capital Actual: | 257.593,79 | Euros |
Porcentaje: | 8.472,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 93, F 16, S 8, H IB 4356, I/A 4 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 93, F 16, S 8, H IB 4356, I/A 4 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 93, F 16, S 8, H IB 4356, I/A 3 (27/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 93, F 16, S 8, H IB 4356, I/A 3 (27/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-07