FINCAS DATO SA - EXTINGUIDA
Provincia Áraba/Alava
Razón Social FINCAS DATO SA
CIF A01040641
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FINCAS DATO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCAS DATO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Echarte Echavarren Maria Sagrario | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 22/12/2011 |
Martinez Sainz Cayo | Liquidador | 22/12/2011 | 22/12/2011 |
Martinez Sainz Cayo | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 22/12/2011 |
ACTOS BORME DE FINCAS DATO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 5, S 8, H VI 3289, I/A 6 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-14-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 5, S 8, H VI 3289, I/A 6 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-14-01
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 5, S 8, H VI 3289, I/A 6 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-14-01
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 5, S 8, H VI 3289, I/A 6 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-14-01
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-01
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-116-01
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-116-01
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-116-01
- Desembolsado: 42.822,11 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 4, S 8, H VI 3289, I/A 5 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-01
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 4, S 8, H VI 3289, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-01