FINCAS CONSTRUCCIONES Y VENTAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Urbat Tancat de L'Alter, 60
Código Postal 46220
Municipio Picassent
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FINCAS CONSTRUCCIONES Y VENTAS SL
CIF B46196275
Actividad Promoción inmobiliaria
VINCULACIONES DE FINCAS CONSTRUCCIONES Y VENTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCAS CONSTRUCCIONES Y VENTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cariñena Segura Ernesto | Liquidador Unico | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
Cariñena Segura Ernesto | Administrador Unico | 02/02/2023 | |
Sanchez Gonzalez Francisco | Apoderado | 14/07/2021 | |
Cariñena Garcia Carlos Tomas | Apoderado | 19/11/2018 | 18/03/2021 |
Garcia Molina Maria Concepcion | Apoderado | 12/08/2014 | 19/11/2018 |
Pastor Climent Daniel | Apoderado | 12/08/2014 |
ACTOS BORME DE FINCAS CONSTRUCCIONES Y VENTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 43, S 8, H V 15719, I/A 18 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 43, S 8, H V 15719, I/A 18 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 43, S 8, H V 15719, I/A 18 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 43, S 8, H V 15719, I/A 18 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 43, S 8, H V 15719, I/A 18 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 43, S 8, H V 15719, I/A 17 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 43, S 8, H V 15719, I/A 16 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 42, S 8, H V 15719, I/A 15 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 42, S 8, H V 15719, I/A 14 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 42, S 8, H V 15719, I/A 13 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-46