FINCAS CACHERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Girona, 134
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FINCAS CACHERO SL
CIF B66335183
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 10/07/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FINCAS CACHERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCAS CACHERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Daguerre | Apoderado Solidario | 06/08/2014 | 24/02/2017 |
Lionel Cachero | Administrador Unico | 04/08/2014 | 24/02/2017 |
Lionel Cachero | Liquidador | 24/02/2017 | 24/02/2017 |
Montes Baña Fernando Gabriel | Apoderado Solidario | 06/08/2014 | 24/02/2017 |
Ruben Baghe Fernando | Apoderado Solidario | 06/08/2014 | 24/02/2017 |
ACTOS BORME DE FINCAS CACHERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44423 , F 196, S 8, H B 455635, I/A 3 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44423 , F 196, S 8, H B 455635, I/A 3 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44423 , F 196, S 8, H B 455635, I/A 3 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44423 , F 196, S 8, H B 455635, I/A 2 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44423 , F 195, S 8, H B 455635, I/A 1 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Dirección:CL GIRONA,134 TIENDA 2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:10/07/14
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:COMPRA,VENTA,ALQUILER Y/O ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES,PROPIOS O POR CUENTA DE OTROS.ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44423 , F 195, S 8, H B 455635, I/A 1 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08