FINCA SON JUVERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alacant
Código Postal 07180
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social FINCA SON JUVERA SL
CIF B57659112
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 07/04/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FINCA SON JUVERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCA SON JUVERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Frank Malte | Administrador Solidario | 28/04/2010 | 21/12/2021 |
Frank Malte | Liquidador | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Heider Andreas-siegfried | Administrador Solidario | 28/04/2010 | 21/12/2021 |
Heider Christine | Apoderado | 03/05/2010 | 21/12/2021 |
ACTOS BORME DE FINCA SON JUVERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 189, S 8, H PM 65650, I/A 5 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 189, S 8, H PM 65650, I/A 5 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 189, S 8, H PM 65650, I/A 5 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 189, S 8, H PM 65650, I/A 5 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 189, S 8, H PM 65650, I/A 5 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-07
- C/ ALICANTE - POLIGOO DE SON BUGADELLES - SANTA PO (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 189, S 8, H PM 65650, I/A 4 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-102-07
- C/ MAR MEDITERRANEO 42 1 - POLIGONO SON BUGADELLAS (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 189, S 8, H PM 65650, I/A 3 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 52, S 8, H PM 65650, I/A 2 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 51, S 8, H PM 65650, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-07