FINCA LOS MORALES DE TIRAJANA SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social FINCA LOS MORALES DE TIRAJANA SL
CIF B38685152
Capital Social 600000.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gavela Carneiro Alejandro
VINCULACIONES DE FINCA LOS MORALES DE TIRAJANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCA LOS MORALES DE TIRAJANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gavela Carneiro Alejandro | Administrador Unico | 13/08/2013 | 18/01/2018 |
Gavela Carneiro Alejandro | Apoderado | 03/10/2011 | 18/01/2018 |
Gavela Carneiro Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/06/2011 | 18/01/2018 |
Hernandez Leon Jose Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/06/2011 | 18/01/2018 |
Gibaja Nuñez Jose | Administrador Unico | 27/05/2011 | 13/08/2013 |
Gavela Gesto Alejandro | Administrador Unico | 27/05/2011 |
ACTOS BORME DE FINCA LOS MORALES DE TIRAJANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 208, S 8, H TF 29026, I/A 8 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 208, S 8, H TF 29026, I/A 8 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 208, S 8, H TF 29026, I/A 7 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 208, S 8, H TF 29026, I/A 7 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 207, S 8, H TF 29026, I/A 6 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-148-38
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 206, S 8, H TF 29026, I/A 5 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 206, S 8, H TF 29026, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 206, S 8, H TF 29026, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-138-38