FINCA LES PLANETES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Trinquet, 32
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FINCA LES PLANETES SL
CIF B43972272
Capital Social 270964.0 Euros
Fecha de Constitución 09/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FINCA LES PLANETES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCA LES PLANETES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferreiro Lapatza Jose Juan | Administrador Unico | 16/11/2011 | 20/02/2018 |
Ferreiro Lapatza Jose Juan | Liquidador | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
Fort Sancho Guillermo | Administrador Unico | 17/02/2009 | 16/11/2011 |
ACTOS BORME DE FINCA LES PLANETES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42916 , F 89, S 8, H B 418877, I/A 4 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42916 , F 89, S 8, H B 418877, I/A 4 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42916 , F 89, S 8, H B 418877, I/A 4 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-08
- CL TRINQUET Num.32 P.AT (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42916 , F 88, S 8, H B 418877, I/A 3 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 198, S 8, H T 39791, I/A 2 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 198, S 8, H T 39791, I/A 2 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 192, S 8, H T 39791, I/A 1 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-43
Dirección:PLAZA FRANCESC DE MORAGAS, 4 (SANT CARLES DE LA RAPITA)
Comienzo de operaciones:09/01/09
Capital:270.964,00 Euros
Objeto social:la explotacion de fincas rusticas, tanto propias como ajenas, directamenteo mediante su arrendamiento o aprcería.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 192, S 8, H T 39791, I/A 1 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-43