FINANZAS Y BIENESTAR ASESORES SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social AVDA DE LEBRIJA, URBANIZACION EL PAQUERTE, PORTAL
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social FINANZAS Y BIENESTAR ASESORES SL
CIF B11882750
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/04/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FINANZAS Y BIENESTAR ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINANZAS Y BIENESTAR ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morales Jimenez Antonia | Administrador Mancomunado | 30/04/2010 | 19/09/2013 |
Perdigones Martinez Maria Del Carmen | Liquidador | 19/09/2013 | 19/09/2013 |
Perdigones Martinez Maria Del Carmen | Administrador Mancomunado | 30/04/2010 | 19/09/2013 |
Pino Gonzalez Narciso Rafael | Administrador Mancomunado | 30/04/2010 | 19/09/2013 |
ACTOS BORME DE FINANZAS Y BIENESTAR ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 182, S 8, H CA 40354, I/A BAJA (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2019-106-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 182, S 8, H CA 40354, I/A 2 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 182, S 8, H CA 40354, I/A 2 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 182, S 8, H CA 40354, I/A 2 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-11
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 182, S 8, H CA 40354, I/A 2 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 181, S 8, H CA 40354, I/A 1 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-11
Dirección:AVDA DE LEBRIJA, URBANIZACION EL PAQUERTE, PORTAL (JEREZ DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:08/04/10
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:1.- Adquisición, tenencia, arrendamiento, administración, enajenación, explotación, promoción, construcción, reparación, edificación, rehabilitación,urbanización, planeamiento, reparcelación, de toda clase de bienes inmuebles, sean rústicos o urbanos. 2.- Contratación, gestión, tasación, asesoramie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 181, S 8, H CA 40354, I/A 1 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-11