FINANCIERA NORTEÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Mazarredo, 9
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social FINANCIERA NORTEÑA SA
CIF A48063648
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Luco Mugica Rafael
VINCULACIONES DE FINANCIERA NORTEÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINANCIERA NORTEÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boehm Larreina Francisco Javier | Consejero | 08/08/2011 | 26/01/2016 |
Gometza Onaindia Isabel | Consejero | 23/08/2010 | 26/01/2016 |
Gomeza Villa Teresa | Secretario | 23/08/2010 | 26/01/2016 |
Gomeza Villa Teresa | Consejero | 23/08/2010 | 26/01/2016 |
Luco Mugica Rafael | Presidente | 13/03/2009 | 26/01/2016 |
Luco Mugica Rafael | Consejero | 13/03/2009 | 26/01/2016 |
Zabala Lasa Patricio | Consejero | 23/10/2013 | 26/01/2016 |
Gomeza Eleizalde Juan Luis | Consejero | 23/08/2010 | 23/10/2013 |
Luco Mugica Rafael | Consejero Delegado | 13/03/2009 | 23/10/2013 |
Onaindia Garcia Juan | Consejero | 23/08/2010 | 23/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FINANCIERA NORTEÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 63, S 8, H BI 4014,A , I/ cierr (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 63, S 8, H BI 4014,A , I/ cierr (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-48
- C/ ALAMEDA MAZARREDO, Nº 9, 2º (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 62, S 8, H BI 4014,A , I/ 28 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 62, S 8, H BI 4014,A , I/ 27 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-48
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 62, S 8, H BI 4014,A , I/ 27 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-196-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 62, S 8, H BI 4014,A , I/ 26 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 62, S 8, H BI 4014,A , I/ 26 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-48
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 61, S 8, H BI 4014,A , I/ 25 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-48