FINANCIERA BERONE SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FINANCIERA BERONE SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FINANCIERA BERONE SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINANCIERA BERONE SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BGT AUDITORES SL | Auditor | 16/09/2009 | 04/07/2022 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 04/07/2022 | |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 02/09/2010 | 04/07/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/09/2013 | 04/07/2022 |
Marin Perona Aurelio | Secretario | 24/05/2012 | 04/07/2022 |
Marin Perona Aurelio | Consejero | 11/09/2013 | 04/07/2022 |
Marin Perona Francisco | Consejero | 07/08/2017 | 04/07/2022 |
Marin Perona Francisco | Liquidador Suplente | 04/07/2022 | 04/07/2022 |
Marin Perona Sebastian Alberto | Liquidador | 04/07/2022 | 04/07/2022 |
Perona Ramirez Emilia | Apoderado | 06/07/2012 | 04/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FINANCIERA BERONE SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31301 , F 79, S 8, H M 248664, I/A 30 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31301 , F 79, S 8, H M 248664, I/A 30 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31301 , F 79, S 8, H M 248664, I/A 30 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31301 , F 79, S 8, H M 248664, I/A 30 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31301 , F 79, S 8, H M 248664, I/A 29 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31301 , F 79, S 8, H M 248664, I/A 29 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31301 , F 78, S 8, H M 248664, I/A 28 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31301 , F 78, S 8, H M 248664, I/A 27 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31301 , F 78, S 8, H M 248664, I/A 26 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31301 , F 78, S 8, H M 248664, I/A 25 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28