FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED SPAIN - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arequipa, 1
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED SPAIN
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 19/02/2010
VINCULACIONES DE FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED SPAIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED SPAIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balzano Herve | Apoderado | 02/02/2018 | 24/01/2022 |
Balzano Herve | Apoderado | 27/02/2019 | 24/01/2022 |
Bellini Peter | Apoderado Solidario | 30/01/2017 | 24/01/2022 |
Bourguignon Clara | Apoderado Solidario | 17/01/2019 | 24/01/2022 |
Brannock Robert Joseph | Apoderado | 24/06/2013 | 24/01/2022 |
Brannock Robert Joseph | Apoderado | 27/11/2013 | 24/01/2022 |
Caprez Paul | Apoderado | 02/02/2018 | 24/01/2022 |
Conti Violaine | Apoderado | 28/02/2019 | 24/01/2022 |
Cuvillier Gilles | Apoderado | 02/02/2018 | 24/01/2022 |
Duval Jonathan | Apoderado Solidario | 17/01/2019 | 24/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED SPAIN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 32, S 8, H M 495927, I/A 20 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 31, S 8, H M 495927, I/A 19 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 31, S 8, H M 495927, I/A 18 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 31, S 8, H M 495927, I/A 17 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 30, S 8, H M 495927, I/A 16 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 30, S 8, H M 495927, I/A 15 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 29, S 8, H M 495927, I/A 14 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 29, S 8, H M 495927, I/A 13 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 28, S 8, H M 495927, I/A 12 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 28, S 8, H M 495927, I/A 11 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28